Georges Van Tieghem (Sint-Michiels, 7 januari 1924 - Brugge, 14 januari 2000) was een volksfiguur uit Brugge. Hij werd vooral bekend als Georges'tje van de ...
Georges is a no-nonsense manager with a positive attitude towards his team members and colleagues. He's pragmatic and actively looking for a good and ...
Company status: Dissolved. Correspondence address: Rue Du Fond 14, 1390 Grez-Doiceau, Belgium ; Appointed on: 2 June 1994. Resigned on: 1 July 1995 ; Nationality ...
Georges Vantieghem (CD&V) • Alle mandaten, ambten en beroepen
www.cumuleo.be › mandataris › 683-ge...
Georges Vantieghem • Mandaten, ambten en beroepen in 2006 ; Functie, Instelling ; Schepen, Stad Waregem, € ; Voorzitter, Feestcomité Stormestraat ; Voorzitter ...
Overlijden, 11-3-1985, Oostduinkerke, Georges Vantieghem, Historisch Centrum Limburg: Bidprentjes.
Mandaten van publiek mandataris GEORGES VAN TIEGHEM - FinCheck
fincheck.be › person › GEORGES-VAN-...
Gevonden personen ; Georges Van Tieghem, UCCOM, Grez-Doiceau ; Georges van Tieghem de Ten Berghe, CENJAL HOLDING BELGIUM, Antwerpen ; Georges van Tieghem de Ten ...